SPEAR SEARCH AND RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Saving lives through emergency response and capacity building in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2022
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2018: CIO registration
- SPEAR SAR (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Read | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Peter Parry | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.22k | £178 | £4.01k | £1.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.39k | £69 | £3.65k | £1.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 37 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 37 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 402 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 402 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 24 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 24 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 14 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT LIFE IN THE EVENT OF DISASTERS, HAZARDS, CRISES AND EMERGENCIES ON AFFECTED POPULATIONS AND/OR INDIVIDUALS WITHIN THE UK AND INTERNATIONALLY, IN PARTICULAR TO PROVIDE A DEDICATED AND TRAINED VOLUNTEER EMERGENCY SEARCH AND RESCUE SERVICE TO ASSIST AND SUPPORT THE EMERGENCY SERVICES AND OTHER AGENCIES IN THE OPERATION OF SEARCH AND RESCUE AND BY PROVIDING MEDICAL AND HUMANITARIAN AID IN SUCH CIRCUMSTANCES AND TO PROVIDE TRAINING AND EQUIPMENT TO LOCAL COMMUNITIES TO INCREASE THEIR CAPACITY AND CAPABILITY TO REACT AND PROVIDE ASSISTANCE IN THE IMMEDIATE AFTERMATH OF SUCH DISASTERS, CRISES AND EMERGENCIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Compass Centre
Nelson Road
London Heathrow Airport
HOUNSLOW
TW6 2GW
- Ffôn:
- 07972517888
- E-bost:
- hq@spear-sar.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window