Hanes ariannol NEW PATHS MUSIC LIMITED

Rhif yr elusen: 1176545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (101 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £111.30k £70.03k £73.31k £61.30k £89.71k
Cyfanswm gwariant £110.20k £64.95k £77.97k £61.34k £93.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.24k £4.50k £4.50k £4.95k N/A