FRIENDS OF THE DROP-IN FOR ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We seek to improve the mental health and well-being of all asylum seekers and refugees in Sunderland, whilst promoting their integration into the wider community. Our weekly Drop-in now extends to a Women?s group and added activities for all ages. Our intention is to develop these undertakings. FODI continues the work of the charity of the same name (registered charity 1153057). ?2011-2018.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,124 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
34 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Sunderland
Llywodraethu
- 24 Medi 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1153057 FRIENDS OF THE DROP-IN FOR ASYLUM SEEKERS AND REFU...
- 04 Ionawr 2018: CIO registration
- FODI (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN NEWMAN | Cadeirydd | 11 April 2018 |
|
|
||||
Roismi Rajakumar | Ymddiriedolwr | 24 March 2025 |
|
|
||||
Mahnur Roushan | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Melika Azhandeh | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Talha Mahmood | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Brenda Reardon | Ymddiriedolwr | 19 August 2022 |
|
|
||||
ABRAHAM EHIAGHE EILUORIOR | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
JANE NIKOLARAKIS | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.40k | £86.25k | £91.22k | £178.67k | £127.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.50k | £61.45k | £92.60k | £133.07k | £146.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.49k | N/A | N/A | £47.13k | £7.12k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 04 Jan 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 1. TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THOSE SEEKING ASYLUM/ GRANTED REFUGEE STATUS AND THEIR DEPENDANTS, THROUGH PROVIDING A DROP-IN AND ASSOCIATED ACTIVITIES. 2. THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES. 3. THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT AMONG PEOPLE WHO ARE REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC POSITION, BY PROVIDING SOCIAL AND RECREATIONAL FACILITIES AND EVENTS INVOLVING THE LOCAL COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FODI
The Co-Op Centre
Whitehouse Road
Hendon
Sunderland
- Ffôn:
- 07548756382
- E-bost:
- info@fodisunderland.org
- Gwefan:
-
fodisunderland.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window