ymddiriedolwyr HYLTON CASTLE TRUST
Rhif yr elusen: 1180548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Hearn | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Colin Liddle | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Councillor Doris Macknight | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
JOHN COLIN WILSON | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|||||
Cllr Denis Wilson | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|||||
Robert Wilson | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
Rajinder Singh JP | Ymddiriedolwr | 04 January 2019 |
|
|||||
GEORGE KEITH MACKNIGHT | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|||||
JACQUELINE SMITH | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
SUSAN ORD | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.