CHURCHWARD COUNTY TRUST LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Churchward County Trust Ltd continues to actively raise awareness of its goal to re-create a Great Western Railway 'County' class 4-4-0 steam locomotive using a mixture of new and original components. We continue to promote membership of the charity and raise funds to achieve our charitable aims through membership, sales and appeals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 21 Mai 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID BRADSHAW | Cadeirydd | 09 September 2023 |
|
|
||||
Stephen Davies | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Ian Townson | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
RICHARD CROUCHER | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.17k | £72.58k | £95.28k | £68.76k | £63.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.60k | £3.07k | £3.06k | £8.37k | £6.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 15 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 15 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 07 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 07 Mai 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15 JAN 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 APR 2019 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17 MAY 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN RAILWAY HISTORY AND ENGINEERING LEARNING AND SKILLS DEVELOPMENT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (I) THE CONSTRUCTION, DISPLAY, OPERATION AND MAINTENANCE, EITHER DIRECTLY OR BY LENDING OUT TO HERITAGE RAILWAYS, A FULL-SIZE, WORKING EXAMPLE OF A GREAT WESTERN RAILWAY ‘COUNTY’ CLASS 4-4-0 STEAM LOCOMOTIVE. (II) THE ACQUISITION, RESTORATION, PRESERVATION, DISPLAY, OPERATION AND MAINTENANCE, EITHER DIRECTLY OR BY LENDING OUT, HERITAGE RAILWAY LOCOMOTIVES, TENDERS, COACHES, WAGONS AND ALL MANNER OF RAILWAY ARTEFACTS FOR USE ON OR IN CONJUNCTION WITH THE AFOREMENTIONED ‘COUNTY’ CLASS 4-4-0 LOCOMOTIVE. (III) PROVIDING ARRANGEMENTS FOR THE EDUCATION, TRAINING AND CERTIFICATION OF INDIVIDUALS IN THE PRACTICALITIES, TECHNIQUES AND METHODS OF HERITAGE RAILWAY ENGINEERING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Green End Barns
Ramsey Road
ST. IVES
Cambridgeshire
PE27 5RH
- Ffôn:
- 0744 5689475
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window