THE TEESSIDE FAMILY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We raise funds to help those people in TEESSIDE who need assistance due to ill health,poverty or have simply fallen on hard times. We provide support with the aim to provide help to overcome and enable to have a better quality of life
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hartlepool
- Middlesbrough
- Redcar And Cleveland
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1157055 THE OLD CO-OP COMMUNITY BUILDING
- 27 Gorffennaf 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Mark Poole | Cadeirydd | 05 December 2019 |
|
|
||||
Gary White | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Samantha Jane Anderson | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Julie Kawndele | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
luis mccarthy | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Dean Nicholas Fitzmaurice | Ymddiriedolwr | 02 January 2023 |
|
|
||||
Toni Louise Conroy | Ymddiriedolwr | 16 August 2020 |
|
|
||||
bradley johnson | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
anthony ronald wedlake | Ymddiriedolwr | 27 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £175.42k | £82.17k | £191.81k | £281.92k | £232.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.10k | £86.10k | £127.78k | £210.65k | £207.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF POVERTY AMONG PEOPLE LIVING IN TEESSIDE BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH GOODS OR SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS. 2) TO RELIEVE THE NEEDS AND PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PEOPLE LIVING IN TEESSIDE WHO ARE IN CHARITABLE NEED IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF ACCESS TO SHORT HOLIDAYS AND RESPITE BREAKS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
64/66 borough road
middlesbrough
ts1 2jh
- Ffôn:
- 01642254222
- E-bost:
- richard.poole@michaelpoole.co.uk
- Gwefan:
-
theteessidefamily.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window