EDEYRNION HERITAGE AND CULTURAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity operates for the benefit of the public, a permanent museum, exhibition and information centre. The charity holds and/or owns collections of artefacts and specimens, protecting them for, and making them accessible to, the public, now and in the future. The charity holds exhibitions on the heritage, culture and biodiversity of Edeyrnion and the Dee Valley.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sir Ddinbych
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 2018: Cofrestrwyd
- AMGUEDDFA CORWEN (Enw gwaith)
- CORWEN MUSEUM (Enw gwaith)
- CYMDEITHAS TREFTADAETH A DIWYLLIANOL EDEYRNION (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon Hughes | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Dr Martin Wyn Davies | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Alan Jones Hughes | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Anthony Robert Haigh | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|||||
Marian Wyn Thomas | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
GORDON KEITH PARKER | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|
||||
MICHAEL ROBERT PAICE | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|
||||
Rev HEATHER FENTON | Ymddiriedolwr | 20 November 2014 |
|
|
||||
MICHAEL HARVEY WYETH | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
||||
Dr NORMAN RONSON JONES | Ymddiriedolwr | 02 August 2012 |
|
|
||||
JANICE ANNETTE DALE | Ymddiriedolwr | 02 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.71k | £13.90k | £4.58k | £14.02k | £5.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.78k | £4.86k | £5.58k | £13.67k | £38 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.16k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Tachwedd 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02 AUG 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 DEC 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 NOV 2018
Gwrthrychau elusennol
A.TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A PERMANENT MUSEUM, EXHIBITION AND INFORMATION CENTRE TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT THE HISTORY, CULTURE AND BIODIVERSITY OF EDEYRNION AND THE DEE VALLEY. B.TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY ACQUIRING AND HOLDING, HOUSING AND EXHIBITING, DOCUMENTING CONSERVING RESTORING AND REPAIRING OBJECTS AND COLLECTIONS OF AN EDUCATIONAL NATURE AND MAKING THEM ACCESSIBLE TO THE PUBLIC NOW AND IN THE FUTURE.
Maes buddion
EDEYRNION AND THE DEE VALLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Corwen Museum
London Road
Corwen
Denbighshire
LL21 0DP
- Ffôn:
- 07548 983068
- E-bost:
- office@corwenmuseum.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window