MERRYFIELDS SCHOOL PARENT, TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 511636
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1786 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Various fundraising activities ranging from car boot sales, summer fayres, charity auction, sponsored walks, Christmas Fayre etc. Expenditure is the cost of reward trips for the children, theatre company visits and other activities that are not curriculum related.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2017

Cyfanswm incwm: £4,158
Cyfanswm gwariant: £700

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Mehefin 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 701338 THE NORTH STAFFORDSHIRE HOSPITALS CHILDRENS TRUST
  • 10 Awst 1981: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • MERRYFIELDS P T F A (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alison Rowles Ymddiriedolwr 05 June 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £7.09k £6.31k £11.52k £2.94k £4.16k
Cyfanswm gwariant £7.82k £5.20k £3.27k £8.91k £700
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 325 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 325 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 691 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 691 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1056 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1056 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1421 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1421 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1786 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1786 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
STAFFORDSHIRE COUNTY COUNCIL
MERRYFIELDS SCHOOL
HOON AVENUE
NEWCASTLE
ST5 9NY
Ffôn:
01782296076
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael