EMMANUEL CHURCH, EASTBOURNE

Rhif yr elusen: 1177439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our Mission Statement (see website) expands on the following themes: TELL: ?TO PROCLAIM THE GOOD NEWS OF THE KINGDOM? TEACH: ?TO TEACH, BAPTISE AND NURTURE BELIEVERS? TEND: ?TO RESPOND TO HUMAN NEED BY LOVING SERVICE? TRANSFORM: ?TO SEEK TO TRANSFORM UNJUST STRUCTURES OF SOCIETY? TREASURE: ?TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF CREATION, AND SUSTAIN AND RENEW THE LIFE OF THE EARTH?

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Mawrth 2018: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Hilary Jane Walshe Ymddiriedolwr 29 January 2025
Dim ar gofnod
ADRIAN JOHN TURNER Ymddiriedolwr 29 January 2025
Dim ar gofnod
Dr ALAN BARRY REID Ymddiriedolwr 25 September 2023
Dim ar gofnod
Rebecca Sarah Dorothea Graham Ymddiriedolwr 06 June 2023
Dim ar gofnod
Michael John Richards Ymddiriedolwr 02 March 2022
Dim ar gofnod
Peter Plowman Ymddiriedolwr 23 June 2020
Dim ar gofnod
Rev Memona Shahbaz Ymddiriedolwr 29 September 2019
CENTRAL SUSSEX UNITED AREA
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Gaynor Coules Ymddiriedolwr 03 March 2019
Dim ar gofnod
Alastair Sharp Ymddiriedolwr 18 March 2018
Dim ar gofnod
MARY EMMA HOWARTH Ymddiriedolwr 18 March 2018
Dim ar gofnod
Carol Margaret Jewell Ymddiriedolwr 07 January 2018
Dim ar gofnod
CAROLYN FRANCES AUGER Ymddiriedolwr 07 January 2018
CENTRAL SUSSEX UNITED AREA
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT JAMES MORRIS CAFFYN Ymddiriedolwr 07 January 2018
THE CAFFYN FAMILY CHARITABLE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Paul Simon Tabraham Ymddiriedolwr 07 January 2018
CENTRAL SUSSEX UNITED AREA
Derbyniwyd: Ar amser
JAMES BRUCE STIRMEY Ymddiriedolwr 07 January 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £427.72k £900.92k £1.92m £391.90k £889.65k
Cyfanswm gwariant £760.84k £1.07m £1.91m £1.69m £326.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £854.47k £1.87m N/A £816.61k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £1.90k £4.82k N/A £12.13k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £43.20k £44.89k N/A £48.03k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £1.31k £529 N/A £9.26k
Incwm - Arall N/A £49 £2.21k N/A £3.63k
Incwm - Cymynroddion N/A £150.58k £10.80k N/A £10.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £171.96k £191.80k N/A £286.33k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £4.59k £7.87k N/A £4.74k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £4.17k £3.17k N/A £11.83k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A £894.98k £1.72m N/A £39.68k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Asedau hunan ddefnydd N/A £2.00k £1.00k N/A £2.70k
Buddsoddiadau tymor hir N/A £1.68k £1.49k N/A £1.48k
Cyfanswm asedau N/A £781.90k £797.40k N/A £349.72k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A £0 £0 N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A £12.99k £19.73k N/A £307.26k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 06 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 06 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 22 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 22 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 19 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 19 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 02 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 02 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Emmanuel Church
48A Upperton Road
EASTBOURNE
East Sussex
BN21 1LQ
Ffôn:
01323730118