ymddiriedolwyr BUCKINGHAM AND DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1177534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Haydock | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||
Sheryl Hargreaves | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Stephen Andrew Warnes | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Susan Geary | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Stephen Michael Meakin | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Mark Owen | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Katerina Owen | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Arthur Newman | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
HOWARD JAMES MORDUE | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|||||
Dorothy Mary Morgan | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Roland Simpkins | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.