CHURCHES AND INDUSTRY GROUP BIRMINGHAM-SOLIHULL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Churches and Industry Group Birmingham is an ecumenical charity providing workplace chaplains to care for people at work in Birmingham and Solihull and acts with other denominations and faiths to promote a more humane and just society, affirming work as part of God's creative purpose.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
- Solihull
Llywodraethu
- 24 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1126145 WORKCARE COVENTRY AND WARWICKSHIRE LIMITED
- 12 Tachwedd 1986: Cofrestrwyd
- CHURCHES AND INDUSTRY GROUP BIRMINGHAM (Enw blaenorol)
- CHURCHES' INDUSTRIAL GROUP BIRMINGHAM (CIGB) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Mountford | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
Ann Mary Catherine Smith | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|||||
Rev DAVID EMANUEL ELLIS | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|||||
Rev David Michael Butterworth | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|||||
DAVID ARTHUR PINWELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PATRICK JOHN BRYAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.73k | £58.34k | £61.81k | £42.69k | £59.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.45k | £65.61k | £46.66k | £26.66k | £20.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.50k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Tachwedd 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Tachwedd 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 JUNE 1981 AS AMENDED ON 18 JUNE 1987, 17 MARCH 1994, 14 MAY 1998 AND 06 JANUARY 2011 AS AMENDED ON 25 APR 2017 as amended on 11 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
2.1 THE CHARITY AIMS TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH BY 2.1.1 MINISTERING TO INDIVIDUALS IN WORKPLACES AND BODIES ENGAGED IN ECONOMIC AND TRAINING ISSUES; 2.1.2 ENCOURAGING THE CHURCHES’ ENGAGEMENT WITH WORKING LIFE AND ECONOMIC CONCERNS; 2.1.3 FACILITATING CHAPLAINCY AND PASTORAL CARE IN WORKPLACES AND TRAINING ESTABLISHMENTS, WITHOUT DISTINCTION OF RACE, SEX, POLITICS OR RELIGION; 2.1.4 PROVIDING AND SHARING INFORMATION AND TRAINING ON SOCIO-ECONOMIC AND FAITH MATTERS 2.1.5 SUPPORTING TRAINING SCHEMES 2.1.6 WORKING IN PARTNERSHIP WITH CHURCHES, BUSINESSES, UNIONS, PUBLIC SECTOR BODIES AND SIMILAR ASSOCIATIONS. 2.2 THE CHARITY AIMS TO ADVANCE COMMUNITY DEVELOPMENT AND CITIZENSHIP THROUGH THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY, EQUALITY AND DIVERSITY BY 2.2.1 WORKING ECUMENICALLY AMONGST DIFFERENT CHURCHES AND DIFFERENT FAITHS; 2.2.2 ENCOURAGING REASONABLE AND LAWFUL PERSONAL EXPRESSION OF ALL FAITHS AND SPIRITUALITIES IN WORKPLACES; SUCH AS BY ADVISING ON THE PROVISION OF FAITH SPACES AND FACILITATING DIVERSITY AND INTERFAITH ENGAGEMENT; CONSTITUTION OF CHURCHES AND INDUSTRY GROUP BIRMINGHAM-SOLIHULL PAGE | 2 2.2.3 SUPPORTING COMMUNITY REGENERATION INITIATIVES WITHOUT DISTINCTION OF RACE, GENDER, OR POLITICAL OPINION. 2.3 THE CHARITY WILL OPERATE PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, WITHIN THE CITY OF BIRMINGHAM AND THE BOROUGH OF SOLIHULL.
Maes buddion
CITY OF BIRMINGHAM AND BOROUGH OF SOLIHULL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Churches and Industry Group
Citadel
190 Corporation Street
Birmingham
B4 9QD
- Ffôn:
- 01214260425
- E-bost:
- val.dalton@cigb.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window