ymddiriedolwyr TIR DEWI
Rhif yr elusen: 1179204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Moules Jones | Cadeirydd | 01 February 2021 |
|
|
||||
Huw Thomas Jones | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Rev Roy Llywelyn Moules-Jones | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Edward Hedd Pugh | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|||||
Peter Glynne Harlech Jones | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Aled Morgan Jones | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
EVAN LLEWELYN THOMAS | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
MALCOLM THOMAS JOHN LEWIS | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
The Venerable Rachel Hannah Eileen Davies | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|||||
John Thomas Davies | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|||||
OLWEN MAI DAVIES | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.