Hanes ariannol GWENT YOUNG FARMERS CLUBS

Rhif yr elusen: 1178227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.86k £50.76k £44.39k £71.12k £65.21k
Cyfanswm gwariant £38.35k £30.00k £65.48k £69.03k £64.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £24.69k N/A £4.06k £4.13k