Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN YR ENFYS

Rhif yr elusen: 1177583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.46k £56.03k £59.61k £58.42k £48.68k
Cyfanswm gwariant £38.65k £38.86k £62.58k £57.08k £57.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.38k £36.32k £42.80k £41.73k £33.34k