Hanes ariannol KMB ESTATES
Rhif yr elusen: 1179051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.85m | £288.95k | £172.13k | £176.47k | £193.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.49k | £72.10k | £140.33k | £77.68k | £135.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.78m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £66.28k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £46.25k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.24k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.25k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £37.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.24k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.