Bible Encounter Trust Charitable Incorporated Organisation

Rhif yr elusen: 1179838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PROVIDES VISITS TO LOCAL SCHOOLS,CHURCHES AND OTHER PLACES TAKING ASSEMBLIES,LESSONS OR OTHER TALKS AS REQUESTED PROVIDING BENEFIT FOR THE WHOLE COMMUNITY

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Cyfanswm incwm: £37,702
Cyfanswm gwariant: £43,022

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Manceinion
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon
  • Oldham
  • Stockport
  • Trafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Ebrill 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1077447 BIBLE ENCOUNTER TRUST
  • 06 Medi 2018: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • BIBLE ENCOUNTER (Enw gwaith)
  • BIBLE ENCOUNTER TRUST (Enw gwaith)
  • BIBLE ENCOUNTER CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION (Enw blaenorol)
  • BIBLE ENCOUNTER TRUST CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Robert Leslie Webster Ymddiriedolwr 15 July 2021
Dim ar gofnod
Elizabeth Sarah Kathryn Burrows Ymddiriedolwr 15 July 2021
Dim ar gofnod
Sally Ann Webster Ymddiriedolwr 15 July 2021
Dim ar gofnod
MARK DAVID PAUL TOMLINSON Ymddiriedolwr 06 September 2018
Dim ar gofnod
DAVID GRAHAM LOWCOCK Ymddiriedolwr 06 September 2018
ANNIE SEDDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, CHEADLE
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP GEORGE HENRY WELLS Ymddiriedolwr 06 September 2018
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, CHEADLE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £21.66k £45.23k £55.24k £37.70k
Cyfanswm gwariant £0 £14.00k £14.08k £37.31k £43.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 09 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 09 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 11 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 11 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 24 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 24 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 31 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 31 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 30 Mehefin 2020 30 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 30 Mehefin 2020 30 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
7 MOSELEY GRANGE
CHEADLE HULME
CHEADLE
SK8 5EZ
Ffôn:
0161 485 6957