AUTISTIC FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's aims and objectives are to relieve the needs of and to promote and protect the good health of people with autism mainly in Bangladesh
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Bangladesh
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASINA BEGUM | Cadeirydd | 23 May 2017 |
|
|
||||
Sulaman Jalil | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
KARIM MIAH | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.39k | £11 | £21 | £81 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.87k | £133 | £103 | £129 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 06 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 24 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 11 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 MAY 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 02 JUL 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: TO RELIEVE THE NEEDS OF AND TO PROMOTE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF PEOPLE WITH AUTISM IN BANGLADESH BY: 1. THE PROVISION OF ADVICE AND GUIDANCE TO FAMILIES WITH CHILDREN WHO ARE AUTISTIC. 2. THE PROVISION OF FUNDING FOR FACILITIES TO ENABLE EDUCATION, CARE AND GUIDANCE FOR THOSE AFFECTED BY AUTISM. 3. THE PROVISION OF TRAINING AND RESOURCES TO HEALTHCARE PROFESSIONAL IN BANGLADESH TO DEAL WITH THE REALITIES OF LIVING WITH CHILDREN AFFECTED BY AUTISM. 4. PROMOTING THE AWARENESS OF AUTISM AND ITS IMPLICATIONS ESPECIALLY WITHIN THE BANGLADESH COMMUNITY LIVING IN THE UK AND BANGLADESH. 5. PROMOTING A GREATER KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF AUTISM AMONGST THE PUBLIC AND WITHIN THE WIDER COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Stockmoor Drive
BRIDGWATER
Somerset
TA6 6AH
- Ffôn:
- 00447581460571
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window