ymddiriedolwyr THREE COUNTIES AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 511868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER JAMES PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|||||
Glyn Morgan MBE | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Laura Hamilton | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Professor Tamar Judith Thompson OBE | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Michael Weaver | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Nicholas Dee | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
James Hawkins | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
DAVID SMART | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
ADRIAN HOPE | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
MRS LINDSEY VICTORIA CRADDOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.