TICKHILL & DISTRICT LIONS CLUB (CIO)

Rhif yr elusen: 1178985
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Tickhill & District Lions Club (CIO) operate in the area covering Tickhill, Rossington, Wadworth, Bawtry, Harworth, Bircotes and Styrrup and provide grants throughout that district to organisations such as Community Groups, Sports Clubs, Local Hospitals and Schools, Scouts and Guides, Food Banks, Air Ambulance, other National and International Charities and generally for people in need.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £97,686
Cyfanswm gwariant: £62,433

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mehefin 2018: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • LIONS CLUB OF TICKHILL & DISTRICT (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael Byrne Cadeirydd 09 March 2021
Dim ar gofnod
Steven Hattersley Ymddiriedolwr 10 May 2024
Dim ar gofnod
Robert Day Ymddiriedolwr 27 February 2024
Dim ar gofnod
Julia Clough Ymddiriedolwr 01 July 2023
Dim ar gofnod
Robert Ian Uney Ymddiriedolwr 13 September 2022
Dim ar gofnod
Penelope Jane Bradley Ymddiriedolwr 23 March 2022
Dim ar gofnod
STUART ALLEN Ymddiriedolwr 09 March 2021
TICKHILL COUNTRYSIDE GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
RONALD HARRY LINDSAY M.Sc. Ymddiriedolwr 01 October 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £67.48k £18.53k £69.28k £86.75k £97.69k
Cyfanswm gwariant £28.52k £17.73k £61.06k £89.14k £62.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.40k £1.40k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 12 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 12 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 01 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 01 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 12 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

12 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 14 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 14 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Bungalow
Coxley Close
Sheep Bridge Lane
Rossington
Doncaster
DN11 0EZ
Ffôn:
07818416825