TEWKESBURY METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Christian Worship & Outreach for all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Lloegr
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JAYNE Elizabeth WEBB | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|||||
Julie Claire May | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|||||
Wendy Elizabeth Allen | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
GILLIAN MARGARET SHELLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
ROGER TOLMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
PATRICIA TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
IRIS CAROL BROWN | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
CLIVE WOOLFORD | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
EILEEN BEARDSLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
HILARY WOOLFORD | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
ADRIAN MICHAEL SHELLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
PATRICIA June TURNER | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
JACQUELINE DOBBS | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
LINDA SALLIS | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
JEAN ELIZABETH DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
ROGER LESLIE DOBBS | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
PETER JOHN STYCH | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.14k | £83.59k | £64.80k | £69.17k | £241.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.44k | £89.52k | £83.75k | £90.28k | £90.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 05 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 05 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 28 Tachwedd 2020 | 151 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
80 ASHCHURCH ROAD
TEWKESBURY
GL20 8BX
- Ffôn:
- 01684298650
- E-bost:
- charitygroupTMC@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window