THE VENTURERS NORFOLK BROADS CRUISE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE TRUST EXISTS TO PROVIDE EDUCATIONAL AND CHARACTER TRAINING BOTH PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL WITHIN A RELIGIOUS FRAMEWORK (AS SHOWN BY THE BASIS OF BELIEF BELOW) FOR YOUNG PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 11 AND 18 BY GIVING TRAINING AND EXPERIENCE IN SEAMANSHIP, NAVIGATION AND BOAT HANDLING. This objective was met by running a sailing holiday on the Norfolk Broads during April 2019
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 262348 THE VENTURERS NORFOLK BROADS CRUISE
- 29 Hydref 2018: CIO registration
- THE VENTURERS (Enw gwaith)
- THE VENTURERS CRUISE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN DUNCAN SMITH | Cadeirydd | 29 October 2018 |
|
|
||||
Martha Jarvis | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Michael Spradbery | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|||||
Amy Carrick | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Hannah Mary Glover | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
SIMON ROBIN ELPHICK | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
KATE ELIZABETH CHARLOTTE WOODBRIDGE | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
JULIAN PAUL ROWLANDSON | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
NICHOLAS JOHN GRAY | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.62k | £328 | £13.81k | £22.68k | £24.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.65k | £966 | £18.39k | £19.95k | £24.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 05 Awst 2024 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 05 Awst 2024 | 127 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 05 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 05 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 05 Chwefror 2022 | 311 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 05 Chwefror 2022 | 311 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY, AMONG YOUNG PEOPLE AGED 11 AND ABOVE THROUGH BIBLE STUDY, DISCUSSION, PRAYER AND WORSHIP. (B) TO ADVANCE IN LIFE AND HELP PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY, AMONG YOUNG PEOPLE AGED 11 AND ABOVE THROUGH: (I) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY SAILING AND ALLIED ACTIVITIES, PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; (II) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY SAILING AND ALLIED ACTIVITIES, WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. PARTICIPANTS ARE ASKED TO PAY A FEE SUFFICIENT TO COVER THE COSTS OF THE ACTIVITY, WHILST BURSARY FUNDS HELD BY THE CIO MAY BE UTILISED TO COVER ALL OR PART OF THE FEE IN CASES WHERE THE CHARITY TRUSTEES CONSIDER THIS IS APPROPRIATE. THE CIO IS NOT SEEKING TO EARN PROFIT FROM THESE ACTIVITIES: RESERVES AND THE BURSARY FUND ARE SECURED BY VOLUNTARY DONATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
73 CONIFER CREST
NEWBURY
RG14 6RS
- Ffôn:
- 07867504951
- E-bost:
- info@venturers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window