ymddiriedolwyr GLOBAL KIDNEY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1184359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Martin John Raftery | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Dr Adnan Sharif | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|||||
Dr MUHAMMAD YAQOOB | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
SALLY HALIL | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
Elzbieta VINE | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||
ZAHID BHATTI | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|||||
SYEDA NOSHEEN NAQVI | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.