THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL CORNHILL

Rhif yr elusen: 1179240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Choral evensong, other midweek services.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £201,665
Cyfanswm gwariant: £165,823

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Llundain

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Ionawr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 287257 THE FRIENDS OF ST MICHAEL'S CORNHILL
  • 18 Gorffennaf 2018: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE PCC OF ST MICHAEL CORNHILL (Enw gwaith)
  • THE PCC OF ST MICHAEL'S CORNHILL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev HENRY GASKELL EATOCK-TAYLOR Cadeirydd 19 April 2017
Dim ar gofnod
Jonathan Christopher Wolstenholme Ymddiriedolwr 24 August 2022
Dim ar gofnod
The Rev'd Andrew Peter Balch Ymddiriedolwr 06 July 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST HELEN, BISHOPSGATE
Derbyniwyd: Ar amser
Rupert Waldo Meacher Ymddiriedolwr 17 May 2021
Dim ar gofnod
Helen Isabel White Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod
Mary Anna Vander Steen Ymddiriedolwr 30 April 2018
Dim ar gofnod
Samuel Yee-Lee Hung Ymddiriedolwr 30 April 2018
Dim ar gofnod
Xuankun Liu Ymddiriedolwr 30 April 2018
Dim ar gofnod
DEBORAH RUTH BUGGS Ymddiriedolwr 19 April 2017
Dim ar gofnod
Dr LINDEN RUTH WEBSTER Ymddiriedolwr 19 April 2017
Dim ar gofnod
RUPERT JEREMY CHRISTOPHER DOBLE PHELPS Ymddiriedolwr 19 April 2017
Dim ar gofnod
Alderman Robert Picton Seymour Howard Ymddiriedolwr 19 April 2017
THE HONOURABLE THE IRISH SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORSHIPFUL COMPANY OF GARDENERS OF LONDON CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID DUNCAN COODE MONRO Ymddiriedolwr 19 April 2017
THE BREWCROFT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ZIMBIALA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JEFFERISS RESEARCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ALLIGATOR TRUST
Derbyniwyd: 12 diwrnod yn hwyr
GLOBAL FELLOWSHIP OF CONFESSING ANGLICANS
Derbyniwyd: Ar amser
JANET MARY TAYLOR Ymddiriedolwr 19 April 2017
THE BOWERMAN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL ADRIAN PRITCHETT Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £115.62k £76.51k £130.73k £140.21k £201.67k
Cyfanswm gwariant £135.34k £99.57k £95.69k £133.31k £165.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 28 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 21 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Church of St. Michael Cornhill
St. Michael's Alley
LONDON
EC3V 9DS
Ffôn:
02072833121