THE ROSALIND FRANKLIN INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Rosalind Franklin Institute is a new national institute, funded by the UK government through UK Research and Innovation, dedicated to bringing about transformative changes in life science through interdisciplinary research and technology development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£20,508,464
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £20.38m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £125.06k |
Cyfanswm gwariant:
£23,107,208
Codi arian | £118.36k | |
Weithgareddau elusennol | £22.99m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £118.36k | |
Gwariant elusennol | £22.99m |
Pobl

128 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 8 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 3 |
£110k i £120k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Medi 2018: Cofrestrwyd
- RFI (Enw gwaith)
- ROSALIND FRANKLIN INSTITUTE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR VIVIENNE COX | Cadeirydd | 01 November 2018 |
|
|
||||
Professor Paul McMahan Matthews | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Dr David Rees | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Professor Helen Jill Cooper | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Professor Mathias Gautel | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Professor Nigel Titchener-Hooker | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Stephen Dauncey | Ymddiriedolwr | 25 January 2019 |
|
|||||
Dr Barbara Maria Gigliola Ghinelli | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Dr Gillian Burgess | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.72m | £28.13m | £15.58m | £16.76m | £20.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.06m | £7.42m | £14.37m | £19.20m | £23.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.65m | £20.87m | £13.91m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.65m | £28.09m | £15.55m | £16.72m | £20.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £25.52k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £74.32k | £38.48k | £28.67k | £14.77k | £125.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.01m | £7.33m | £14.26m | £19.11m | £22.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £46.35k | £78.79k | £91.70k | £92.62k | £118.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £9.63k | £8.00k | £12.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.08k | £10.20k | £17.35k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.96m | £26.18m | £29.54m | £31.94m | £27.19m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £8.97m | £17.90m | £14.86m | £15.41m | £15.93m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £405.68k | £2.85m | £1.96m | £3.64m | £2.02m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Chwefror 2025 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Chwefror 2025 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 MAR 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITABLE OBJECTS OF THE ROSALIND FRANKLIN INSTITUTE (THE "CHARITY") ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1) THE FURTHERANCE OF EDUCATION, INCLUDING WITHOUT LIMITATION IN THE FIELDS OF THE PHYSICAL SCIENCES, ENGINEERING, HEALTH AND LIFE SCIENCES BY MEANS INCLUDING (A) CONDUCTING RESEARCH AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH; (B) COLLABORATING AND EXCHANGING KNOWLEDGE WITH UNIVERSITIES, INDUSTRY, CHARITIES AND OTHER NOT-FOR-PROFIT ORGANISATIONS, THE STATE AND OTHER RELEVANT BODIES; AND (C) PUBLIC ENGAGEMENT THROUGH EDUCATIONAL OUTREACH ACTIVITIES, IN EACH CASE WITH A VIEW TO ADVANCING THE STATE OF OUR COLLECTIVE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF SUCH FIELDS OF STUDY; AND 2) THE PROMOTION AND PRESERVATION OF HUMAN HEALTH, INCLUDING WITHOUT LIMITATION BY FURTHERING THE PROGRESS OF SCIENTIFIC DISCOVERIES AND NEW TECHNOLOGIES ARISING FROM RESEARCH INTO THERAPEUTIC TREATMENTS, DRUGS, DIAGNOSTICS, OTHER TECHNOLOGIES AND/OR INFORMATION RESOURCES BY CONDUCTING ITS OWN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES AND BY MEANS OF COLLABORATION WITH UNIVERSITIES, INDUSTRY, CHARITIES, THE STATE AND OTHER RELEVANT BODIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rosalind Franklin Institute
R113
RAL
Harwell Campus
Didcot
Oxfordsh
- Ffôn:
- 01235445000
- E-bost:
- info@rfi.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window