West Preston Methodist Church

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Church and Community Centre on three sites offering various services to the local community across the west of Preston adult education, social cafe, thrift shop, sporting facilities, support and outreach groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

26 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2018: Cofrestrwyd
- ASHTON METHODIST CHURCH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennie Lockett | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Wendy Ferneyhough | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Margaret Lowe | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Akin Adewale | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Dcn Rebekah - Joy Spinks | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|
||||
Shahbaz Simon | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|
||||
Ruth Clark | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
RUTH BALL | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Michael Grimsley | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Christopher Horrocks | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Zoe Elizabeth Ainsworth | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|||||
David Lowes | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|||||
Gill Mason | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|||||
Elizabeth Warnock | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|||||
Jan Rainford | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Harry Duckett | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Amanda Gregory | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Karen Martin | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Stephen Gregory | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Alan Hackett | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Rebecca Joanne Ainsworth | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Marilyn Gregson | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Pam Eaton | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Peter David Taylor | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
MARY GREGSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2001 |
|
|
||||
NEVILLE GREGSON | Ymddiriedolwr | 01 September 1978 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186.15k | £463.58k | £77.92k | £116.53k | £111.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.01k | £131.51k | £147.48k | £203.11k | £153.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 17 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 27 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 04 Gorffennaf 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 10 Rhagfyr 2020 | 163 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 10 Rhagfyr 2020 | 163 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932 as amended on 09 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
West Preston Methodist Church
Wellington Road
Ashton-On-Ribble
PRESTON
PR2 1BU
- Ffôn:
- 01772723579
- E-bost:
- minister@wpmc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window