TEETH TEAM LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Teeth Team is a school based programme targeting children aged 0-11 providing supervised tooth brushing, fluoride varnish and an education programme targeting areas of high deprivation in Hull and others areas around the UK. Teeth Team aims to help children establish a good oral health regime, whilst delivering a programme of dental assessment and signposting to primary and secondary care.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 11 Medi 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER GROOMBRIDGE | Cadeirydd | 11 April 2018 |
|
|
||||||
Janet Adamson | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|||||||
CHRIS AYER | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||||
DAVID WARD | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||||
EMMA IDESON | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||||
RUTH MARGARET MURRAY | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.44k | £47.64k | £32.96k | £56.93k | £43.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.37k | £27.25k | £14.61k | £40.56k | £72.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 16 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 16 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 13 Ionawr 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 13 Ionawr 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 23 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 23 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 JAN 2014 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 26 APR 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10 SEP 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ('OBJECTS') ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: THE PRESERVATION AND PROTECTION OF DENTAL HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ELIMINATE ORAL HEALTH INEQUALITY AND TOOTH DECAY, IN PARTICULAR AMONGST CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY (A) THE PROVISION OF ORAL HEALTH CARE AND EDUCATION TO THE PUBLIC, IN PARTICULAR TO CHILDREN, YOUNG PEOPLE, PARENTS AND TEACHERS; (B) PROMOTING ACTIVITIES, RAISING AWARENESS AND ADVOCATING THE IMPORTANCE OF GOOD ORAL HEALTHCARE AND ORAL HYGIENE TO OVERALL HEALTH AND WELLBEING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
543 Dental Centre Ltd
543-549 Anlaby Road
HULL
HU3 6HP
- Ffôn:
- 01482565488
- E-bost:
- chris@teethteam.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window