THE HERITAGE ELECTRIC TRAINS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Restoration of heritage trains powered by electricity for display and operation at public heritage railways sites.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1135280 ELECTRIC RAILWAY MUSEUM LIMITED
- 18 Ebrill 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAEME STEPHEN GLEAVES | Cadeirydd | 18 April 2019 |
|
|
||||
MARK STEVEN WALLING | Ymddiriedolwr | 18 April 2019 |
|
|
||||
IAN ARTHUR BROWN CBE | Ymddiriedolwr | 18 April 2019 |
|
|||||
NEIL IVOR BENNETT | Ymddiriedolwr | 18 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.31k | £9.74k | £11.24k | £9.65k | £23.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.88k | £5.76k | £8.64k | £8.72k | £21.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 06 Chwefror 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 06 Chwefror 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 18 Chwefror 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 19 Chwefror 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF SUSTAINABLE RAIL TRANSPORT THROUGH THE MEANS OF PRESERVATION, RESTORATION AND PUBLIC DISPLAY OF HISTORIC ROLLING STOCK AND OTHER ITEMS OF RAILWAY INTEREST RELATING TO THE STORY OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRICALLY PROPELLED RAILWAYS. ACTIVITIES IN FURTHERANCE OF THIS INCLUDE: • THE PUBLICATION, DISTRIBUTION AND DISPLAY OF MATERIALS FOR PUBLIC EDUCATIONAL PURPOSES IN CONNECTION WITH THE STORY AND SCIENCE OF ELECTRIC RAILWAYS AND THEIR CONTRIBUTION TO THE ENVIRONMENT. • TO ASSIST OTHER ORGANISATIONS OR INDIVIDUALS WHO HAVE SIMILAR AIMS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LAVINIA LODGE
36 STRAYFIELD ROAD
ENFIELD
EN2 9JF
- Ffôn:
- 07956458453
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window