ymddiriedolwyr WEST MALVERN VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 512293
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Christopher Mill | Cadeirydd | 03 February 2020 |
|
|||||
Samuel Charles Staddon | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
peter anthony goodbury | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||
Dr Susan Mattick | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Alison Jane Maddrell | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Annie-Marie Hodges | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Chantal Elise Baxter | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Richard James Timney | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Jennifer Rosalind Burford | Ymddiriedolwr | 01 May 2010 |
|
|
||||
MIKE SALTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.