ymddiriedolwyr CHRIST CHURCH BAPTIST KINGS LANGLEY
Rhif yr elusen: 1178514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Allchorn | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|||||
Kate Sime | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Joy Cooper | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Philip Carpenter | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|
||||
Cameron Joseph Varley | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
ROY DAVID FARRANT BSC FCA | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.