THE LONGUEVILLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The funds may be applied for any charitable purposes within the County of Herefordshire, but the Trustees will give special consideration for the relief of sick and convalescent persons in Herefordshire and to charitable purposes in the Eardisley & Kington districts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 13 Medi 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1167802 THE CART SHED CHARITY
- 09 Mawrth 1982: Cofrestrwyd
- 13 Medi 2022: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- THE LONGVILLE TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30k | £1.19k | £1.19k | £745 | £170 | |
|
Cyfanswm gwariant | £318 | £1.68k | £1.68k | £1.23k | £2.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 01 Tachwedd 2019 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21 OCTOBER 1981, AS AMENDED UNDER SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE WITHIN THE COUNTY OF HEREFORD INCLUDING (A) CHARITIES ESTABLISHED FOR THE RELIEF OF SICK AND CONVALESCENT PERSONS IN THE SAID COUNTY OR (B) CHARITIES ESTABLISHED FOR ANY CHARITABLE PURPOSE IN THE DISTRICTS OF EARDISLEY AND KINGTON IN THE SAID COUNTY.
Maes buddion
HEREFORD AND WORCESTER, EARDISLEY AND KINGTON.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window