Hanes ariannol DARTMOOR PRESERVATION ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1182974
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £113.65k £155.31k £155.31k £192.05k £192.05k
Cyfanswm gwariant £81.83k £110.68k £110.68k £184.09k £184.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A