Hanes ariannol THE RAYNE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1179912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.98m | £2.23m | £1.99m | £1.98m | £2.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.66m | £7.16m | £2.63m | £2.49m | £2.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.98m | £2.23m | £1.99m | £1.98m | £2.31m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.49m | £7.02m | £2.49m | £2.36m | £2.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £167.12k | £135.65k | £134.77k | £128.20k | £130.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.75k | £61.55k | £103.90k | £148.35k | £96.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £6.27m | £1.72m | £1.38m | £1.91m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £167.12k | £135.65k | £134.77k | £128.20k | £130.49k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.