Hanes ariannol COMPTON CARE GROUP LIMITED
Rhif yr elusen: 512387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.98m | £11.24m | £12.10m | £13.71m | £12.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.29m | £12.45m | £11.85m | £11.97m | £13.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.71m | £2.86m | N/A | N/A | £70.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.88m | £4.82m | £3.35m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.52m | £3.59m | £2.90m | £4.29m | £2.87m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.28m | £4.43m | £1.59m | £4.33m | £5.31m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.83m | £2.91m | £6.16m | £4.82m | £3.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £344.64k | £314.47k | £172.51k | £154.82k | £263.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.27m | £117.58k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.58m | £1.00m | £1.80m | £3.36m | £1.96m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.86m | £8.12m | £7.89m | £7.51m | £8.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.43m | £4.32m | £3.97m | £4.47m | £4.99m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.09k | £0 | £0 | £16.49k | £18.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £19.14k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £45.86k | £42.04k | £34.83k | £35.66k | £33.24k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.