Hanes ariannol SALTDEAN COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1179749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £45.81k £34.74k £14.15k £23.62k £12.45k
Cyfanswm gwariant £20.59k £14.79k £18.32k £28.35k £6.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £22.08k £11.34k N/A £6.09k N/A