Hanes ariannol MONTGOMERYSHIRE WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 512390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £593.38k | £1.37m | £867.25k | £1.21m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £542.22k | £589.47k | £594.93k | £1.02m | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £136.42k | £220.40k | £147.67k | £508.12k | £517.76k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £246.65k | £233.81k | £179.23k | £156.52k | £475.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £53.25k | £62.28k | £57.89k | £180.02k | £238.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £293.49k | £1.07m | £630.13k | £873.65k | £948.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £149 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.50k | £0 | £0 | £0 | £350.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £525.18k | £571.79k | £568.89k | £906.96k | £901.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.51k | £4.89k | £5.05k | £5.25k | £7.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £17.05k | £17.68k | £26.04k | £111.40k | £152.87k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.