Hanes ariannol SEVERN HOSPICE LIMITED
Rhif yr elusen: 512394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.01m | £12.91m | £13.22m | £13.61m | £14.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.11m | £12.33m | £11.82m | £12.85m | £13.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.80m | £3.71m | £7.81m | £3.95m | £3.89m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.09m | £4.01m | £2.76m | £4.08m | £3.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.80m | £4.86m | £2.42m | £5.26m | £6.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.80m | £3.71m | £3.95m | £4.00m | £3.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £221.05k | £245.84k | £166.04k | £188.95k | £305.00k | |
|
Incwm - Arall | £104.14k | £75.46k | £3.93m | £86.69k | £95.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.37m | £1.82m | £1.04m | £2.39m | £2.17m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.72m | £8.80m | £8.61m | £8.94m | £9.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.39m | £3.53m | £3.21m | £3.91m | £4.25m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £91.45k | £82.16k | £107.74k | £109.57k | £97.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £36.78k | £41.91k | £42.97k | £51.92k | £47.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.