DAWATAL ISLAM SOOTHILL TRUST

Rhif yr elusen: 1179462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Place of worship for members of the public. Out of hours Islamic education for children. Islamic marriage ceremony's. Funeral services. Educational talks (Both Islamic/health/general well being) Outreach activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 December 2023

Cyfanswm incwm: £275,337
Cyfanswm gwariant: £274,031

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Kirklees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Awst 2018: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • DAWATAL ISLAM MOSQUE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Suleman Aswat Cadeirydd 01 July 2018
IHSAN COMPASSION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOOTHILL COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Shiraz Valimulla Ymddiriedolwr 22 September 2024
Dim ar gofnod
Adam Aswat Ymddiriedolwr 26 February 2023
Dim ar gofnod
Mohammed Dawood Ymddiriedolwr 20 March 2022
Dim ar gofnod
Akbar Dabharia Ymddiriedolwr 20 March 2022
Dim ar gofnod
Ayaz Ayub Vardalia Ymddiriedolwr 20 March 2022
Dim ar gofnod
ADAM RAVAT Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
BASHIR KHALIFA Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
ABDULHAY DOKRAT Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
ZAID UMARJI Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/12/2021 30/12/2022 30/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £150.26k £184.29k £180.60k £233.80k £275.34k
Cyfanswm gwariant £218.74k £215.72k £218.22k £238.75k £274.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Rhagfyr 2023 11 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Rhagfyr 2023 11 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Rhagfyr 2022 01 Tachwedd 2023 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Rhagfyr 2022 01 Tachwedd 2023 2 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Rhagfyr 2021 14 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Rhagfyr 2021 14 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2020 10 Hydref 2021 10 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2020 10 Hydref 2021 10 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2019 03 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2019 03 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Dawatal Islam Mosque
West Acre Drive
Soothill
BATLEY
WF17 6PE
Ffôn:
01924424786