FORMATIO

Rhif yr elusen: 1182947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The primary objective of Formatio is to advance the Catholic Religion for the public benefit by supporting Catholic Education and, in particular, promoting the formation of teachers, leaders and governors in Catholic Education. Formatio aims to bring together key stakeholders and membership of the national Steering Group reflects this.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £250
Cyfanswm gwariant: £11,235

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Ebrill 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CATHERINE ANNE BRYAN Cadeirydd 11 April 2018
Dim ar gofnod
Jane Bradley Ymddiriedolwr 20 November 2024
Dim ar gofnod
Sarah Harcombe-Barreto Ymddiriedolwr 01 June 2024
Dim ar gofnod
Joan Mary McCarthy Ymddiriedolwr 01 May 2024
Dim ar gofnod
Flavio Vettese Ymddiriedolwr 01 March 2024
GREAT YARMOUTH EXHIBITION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREAT YARMOUTH GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Angela Keller Ymddiriedolwr 01 December 2023
Dim ar gofnod
Sister Patricia Goodstadt Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
Stephen Bell Ymddiriedolwr 01 December 2022
Dim ar gofnod
Helen O'Neill Ymddiriedolwr 01 December 2022
Dim ar gofnod
Patrick Murden Ymddiriedolwr 01 December 2022
Dim ar gofnod
Dr Jane Chambers Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Peter Sweeney Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Peter Giorgio Ymddiriedolwr 11 November 2021
Dim ar gofnod
Dr Duncan Martin Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
PROFESSOR ARTHUR NAYLOR Ymddiriedolwr 11 April 2018
Dim ar gofnod
Paul Barber Ymddiriedolwr 11 April 2018
SAINT WILLIAM OF YORK YOUTH GROUP
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 196 diwrnod
CHRIST'S AND NOTRE DAME COLLEGE, LIVERPOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARTERED COLLEGE OF TEACHING
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S UNIVERSITY, TWICKENHAM
Derbyniwyd: Ar amser
THE ECCLESIASTICAL LAW SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
The Cathedrals Group of Universities
Derbyniwyd: Ar amser
EDMUND PLOWDEN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DON BROOME SCOUT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Alan Stephen Williams sm Ymddiriedolwr 11 April 2018
BRENTWOOD DIOCESEAN CATHEDRAL AND CHORAL TRUST FUND
Derbyniwyd: 90 diwrnod yn hwyr
THE REVEREND CANON FRANCIS WALTER GILBERT FOR THE CHURCH OF OUR LADY OF LOURDES AND ST JOSEPH, LEIGH-ON-SEA
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 99 diwrnod
NOTRE DAME REFUGEE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
NOTRE DAME DE FRANCE – SOCIETY OF MARY
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY OF MARY (MARIST FATHERS) CIO
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET SUE CRONIN Ymddiriedolwr 11 April 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £250.00k £0 £10.25k £250
Cyfanswm gwariant £85.90k £96.81k £46.66k £11.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 26 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 30 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 04 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 30 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 07 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 28 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CATHOLIC EDUCATION SERVICE
39 ECCLESTON SQUARE
LONDON
SW1V 1BX
Ffôn:
02079011900
Gwefan:

formatio.org.uk