MATAN ESTHER LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making donations to UK registered charities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 24 Ionawr 2019: Cofrestrwyd
- MATAN ESTHER (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTHER HOFFMAN | Cadeirydd | 11 May 2018 |
|
|||||
IAN FEINER | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
ANTHONY FELD | Ymddiriedolwr | 03 January 2019 |
|
|
||||
Deena Schwartz | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|
||||
Mordechay Hoffman | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.00k | £36.00k | £38.00k | £87.25k | £125.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.02k | £41.33k | £22.38k | £87.31k | £115.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 12 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 12 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 31 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 31 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 18 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 18 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 14 Ebrill 2021 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 14 Ebrill 2021 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11 MAY 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THE ADVANCEMENT OF RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE ORTHODOX JEWISH FAITH. THE ADVANCEMENT OF HEALTH OR THE SAVING OF LIVES THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF AGE, ILL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE. THE ADVANCEMENT OF SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE DIRECTORS SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 MIDDLETON ROAD
LONDON
NW11 7NS
- Ffôn:
- 02084556359
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window