Ymddiriedolwyr Borth Community Hub
Rhif yr elusen: 1179468

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYMOND PAUL QUANT | Cadeirydd | 06 August 2018 |
|
|||||
SUSAN JANE DALTON | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
MARGARET GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Jackie Esther Bat-Isha | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Carol Jaqueline King Bainbridge | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
VALERIE JOY COOK | Ymddiriedolwr | 06 August 2018 |
|
|
||||
MARGARET HAYNES | Ymddiriedolwr | 06 August 2018 |
|
|
||||
RONA THOMPSON DALTON | Ymddiriedolwr | 06 August 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.