CITY OF SANCTUARY UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity holds the vision that our nations will be welcoming places of safety for all and proud to offer sanctuary to people fleeing violence and persecution. The charity supports a network of groups, which includes places and regions across the UK. It also supports Streams of Sanctuary which encourage communities of practices or interests to come together to embed the concept of welcome.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1124921 CITY OF SANCTUARY
- 26 Gorffennaf 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yusuf Ciftci | Cadeirydd | 22 September 2021 |
|
|
||||
Simon Milward | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
Odunayo Comfort Adeyemi | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Annie Elisabeth Karuimbo | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Enioluwada Rhoda Oluwajoba | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Alice Mpofu-Coles | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Rebecca Joy Novell | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|||||
Ben Margolis | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
Richard Meredith Williams | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|||||
ANDREW DOUGLAS WHITE | Ymddiriedolwr | 26 July 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £505.09k | £349.92k | £408.67k | £477.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £541.85k | £411.99k | £337.98k | £425.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.77k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £480.77k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £754 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £5.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £541.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.54k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 26 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL AND IN PARTICULAR THE CITY OF SANCTUARY NETWORK IN SUBJECTS RELATING TO REFUGEES AND THOSE SEEKING ASYLUM IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A. SUPPORTING, PROMOTING AND ORGANISING THE CITY OF SANCTUARY NETWORK, INCLUDING IDENTIFYING THE NEEDS OF THE NETWORK AND ESTABLISHING PROJECTS OR RESOURCES TO ADDRESS THEM; B. RAISING AWARENESS OF THE WORK OF CITY OF SANCTUARY NETWORK TO THE PUBLIC AND MEDIA; C. ENCOURAGING CITIES, TOWNS, VILLAGES, REGIONS, AREAS, PLACES, ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS TO BECOME WELCOME AND SAFE, THROUGH THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE AND SUPPORT; D. ADVANCING THE EDUCATION AND TRAINING OF PEOPLE WHO ARE REFUGEES OR ASYLUM SEEKERS; E. LIAISING WITH OTHER PRIVATE, VOLUNTARY AND STATUTORY ORGANISATIONS ON RELEVANT ISSUES 2. THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS INCLUDING PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN THE GENERAL PUBLIC, REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
City Of Sanctuary UK
PO Box 384
LEEDS
LS26 1GJ
- Ffôn:
- 01138800002
- E-bost:
- info@cityofsanctuary.org
- Gwefan:
-
cityofsanctuary.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window