ymddiriedolwyr YORK UNITARIANS CIO
Rhif yr elusen: 1181531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Mary Atkinson | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Dr Indira Zoe Bojelian | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Faiers | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|||||
Rev Nicola Jenkins | Ymddiriedolwr | 18 February 2024 |
|
|
||||
Sue Catts | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|||||
Laura Autumn Cox | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|||||
Dr John Issitt | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
Richard Charles Alfred Brown | Ymddiriedolwr | 28 March 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Joan Sinanan | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.