FRIENDS OF WOODSEATS PLAYGROUND: GRAVES PARK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friends of Woodseats Playground: Graves Park work closely together with Woodseats community to raise money through local and national fundraising, Grants and Trusts to regenerate Woodseats playground. We aim to make the playground more inclusive and appealing to families and children of all ages by adding new play equipment and landscaping the surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 16 Awst 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Walters | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Heather Lonsdale | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Ryan Spence | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Melanie Tarrant | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Simone Jones | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Stelios Eleftheriou | Ymddiriedolwr | 15 August 2021 |
|
|
||||
Emma Foster | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
Gordon Henshaw | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|||||
Sophie Keegan | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
Alethea Ottewell | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
David Kemp | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.27k | £2.54k | £24.13k | £21.10k | £4.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.92k | £4.78k | £11.03k | £20.01k | £7.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.00k | £2.77k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 JUN 2017 AS AMENDED ON 09 JUL 2019
Gwrthrychau elusennol
PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT. IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING SUPPORT AND ASSISTANCE FOR THE IMPROVEMENT OF THE WOODSEATS PLAYGROUND AND ITS ENVIRONS OVER AND ABOVE THAT WHICH THE LOCAL AUTHORITY ARE REQUIRED BY LAW TO PROVIDE. THE GROUP WILL FULFIL THE OBJECTIVE BY: (A) CARRYING OUT AND PROMOTING BOTH ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT (C) INVOLVING LOCAL PEOPLE IN IMPROVING THE AREA (D) PROMOTING SPORT, COMMUNITY RECREATION AND PLAY (E) PROMOTING THE HEALTH AND WELL-BEING OF THE RESIDENTS OF THE AREA AND WORKING TOGETHER AS RESIDENTS REGARDLESS OF AGE, ETHNIC ORIGIN, ABILITY, SEX, BELIEF OR POLITICAL AFFILIATION RECOGNISING THE VALUE OF OUR MANY DIFFERENCES (F) WORK WITH SIMILAR GROUPS AND EXCHANGE INFORMATION AND ADVICE WITH THEM
Maes buddion
ABERDARE PARK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
41 Moor View Road
SHEFFIELD
S8 0HH
- Ffôn:
- 07974211923
- E-bost:
- woodseatspark@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window