THE MIRANDA BRAWN DIVERSITY LEADERSHIP FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Miranda Brawn Diversity Leadership Foundation is a Charity focused on education, building self-confidence, career development and networking opportunities to uncover diverse talent from all social backgrounds with the potential for leadership success in the workplace. We design and deliver innovative educational, diversity leadership programmes and skills-building workshops.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MIRANDA BRAWN | Cadeirydd | 19 June 2018 |
|
|
||||
Tendai Wileman | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
DARREN ALLAWAY | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.25k | £14.79k | £12.61k | £21.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.19k | £6.32k | £8.20k | £36.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 18 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 17 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 17 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1. TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY FROM SOCIALLY AND/OR ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: A. PROVIDING SCHOLARSHIPS, WORK EXPERIENCE AND MENTORING PROGRAMMES WHICH ARE DIRECTED TO DEVELOPING SKILLS CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS AND SO THAT THEY CAN COMPETE IN THE JOB MARKET ON EQUAL TERMS. B. DELIVERING TALKS AND LECTURES TO SCHOOLS, COLLEGES AND UNIVERSITIES TO RAISE AWARENESS AMONG STUDENTS ABOUT OPPORTUNITIES FOR SUCCESS IN THEIR STUDIES AND FUTURE CAREERS. 2. THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: A. ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; B. CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SUITE 81
95
MORTIMER STREET
LONDON
W1W 7GB
- Ffôn:
- 07806708636
- E-bost:
- info@tmbdlf.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window