FUTURE TALENT MUSICIANS

Rhif yr elusen: 1183804
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Through our provision of access to performance and development opportunities, mentoring and financial support, we strive to achieve an equal reality where all gifted and underprivileged young musicians flourish.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £396,149
Cyfanswm gwariant: £400,592

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1107747 FUTURE TALENT
  • 05 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1162941 OPEN MUSIC FOUNDATION
  • 10 Mehefin 2019: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • FUTURE TALENT (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nicholas Robinson Cadeirydd 01 December 2004
Dim ar gofnod
Erin Mary Hanley Townsend Ymddiriedolwr 24 September 2024
Dim ar gofnod
Nicolas Butty Ymddiriedolwr 24 September 2024
Dim ar gofnod
Anna van der Linden Ymddiriedolwr 24 September 2024
Dim ar gofnod
Chloe Louise Edinborough Ortiz Ymddiriedolwr 24 September 2024
Dim ar gofnod
Sarah Counter Ymddiriedolwr 17 April 2023
Dim ar gofnod
PETER HASELDEN Ymddiriedolwr 07 November 2022
WHADDON VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Kieran Jones Ymddiriedolwr 08 October 2021
WELSH MUSIC GUILD / CYMDEITHAS CERDDORIAETH CYMRU
Derbyniwyd: Ar amser
John Sendama Ymddiriedolwr 02 July 2021
Dim ar gofnod
JONATHAN WORSLEY Ymddiriedolwr 04 October 2018
Dim ar gofnod
KRYSTYNA BUDZYNSKA Ymddiriedolwr 04 October 2018
Dim ar gofnod
GREGOR BAMERT Ymddiriedolwr 04 October 2018
Dim ar gofnod
DUCHESS KATHARINE KENT Ymddiriedolwr 01 December 2004
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £203.45k £232.63k £298.84k £309.37k £396.15k
Cyfanswm gwariant £216.22k £266.65k £286.12k £309.02k £400.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 20 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 20 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 05 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 05 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 05 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 05 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 22 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 22 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 08 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 08 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Future Talent Musicians
Chester House CH3.24
Kennington Park
1-3 Brixton Road
London
SW9 6DE
Ffôn:
02080370272