CYCA Connecting Youth Children and Adults

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide child care nursery, after school club and holiday Clubs in 3 settings. We provide a range of services that address personal development.We work with Looked after Children mentoring them and giving training to move into their own home. Our Training Centre provides opportunities for our learners to gain accredited qualifications around essential skills resiliency and emotional wellbeing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £129,306 o 1 gontract(au) llywodraeth a £255,794 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 22 Mehefin 1982: Cofrestrwyd
- CYCA (Enw gwaith)
- CARMARTHENSHIRE YOUTH AND CHILDREN'S ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- LLANELLI YOUTH AND CHILDREN'S ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardine Rees | Cadeirydd | 25 May 2020 |
|
|
||||
Paul Jones | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
ANNMARIE THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
Frederick StJohn Roberts | Ymddiriedolwr | 21 February 2021 |
|
|
||||
Linda Wiliams | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Caroline Rees | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
Beth Leyshon | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
STEVE ROYSTON MEARS | Ymddiriedolwr | 13 December 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £593.26k | £590.99k | £311.68k | £712.21k | £469.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £494.45k | £576.69k | £472.83k | £610.63k | £553.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £204.15k | £101.23k | £129.31k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £396.87k | £481.73k | £3.46k | £282.35k | £255.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £445.48k | £532.41k | N/A | £661.48k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £16.88k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £81.56k | £25.99k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.87k | £32.60k | N/A | £33.85k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £29.35k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £494.45k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £576.69k | N/A | £608.97k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £494.45k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £1.66k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 SEPTEMBER 1998, AS AMENDED 2 AUGUST 2001, AS AMENDED 3 NOVEMBER 2004, 30 NOVEMBER 2006 AND 25 NOVEMBER 2009. as amended on 29 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATIONS FOR CHILDREN AND THEIR FAMILIES RESIDENT IN CARMARTHENSHIRE, BEING FACILITIES (A) OF WHICH SUCH CHILDREN HAVE BEEN BY REASON OF THEIR YOUTH OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES AND (B) WHICH WILL IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES BY PROMOTING THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL WELL-BEING.
Maes buddion
CARMARTHENSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CYCA
Unit 2
Dragon 24
North Dock
LLANELLI
Dyfed
- Ffôn:
- 01554776178
- E-bost:
- support@cycaonline.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window