SPARKFORD RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION GROUP

Rhif yr elusen: 1179616
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Riding for the Disabled Group

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023

Cyfanswm incwm: £1,027
Cyfanswm gwariant: £1,695

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1074202 SPARKFORD RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION GROU...
  • 14 Tachwedd 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 244108 RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING ...
  • 21 Awst 2018: CIO registration
  • 14 Tachwedd 2024: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £911 £1.47k £83 £892 £1.03k
Cyfanswm gwariant £1.28k £3.04k £450 £1.15k £1.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 89 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 89 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 04 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 04 Tachwedd 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 26 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 26 Hydref 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 13 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 13 Tachwedd 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 08 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 08 Ionawr 2021 Ar amser
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd