Ymddiriedolwyr SWINDON'S FOOD COLLECTIVE LTD

Rhif yr elusen: 1180603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Cryer Ymddiriedolwr 25 November 2024
HOMELESS OXFORDSHIRE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Claire Louise Pearce Ymddiriedolwr 16 October 2024
Dim ar gofnod
Mollyn Nyasha Butaumocho Ymddiriedolwr 16 October 2024
Dim ar gofnod
Anne-Marie Long Ymddiriedolwr 02 February 2024
Dim ar gofnod
Sally Austen Ymddiriedolwr 11 October 2022
Dim ar gofnod
Deborah Jane Edwards Ymddiriedolwr 08 September 2020
FRIENDS OF RED OAKS
Derbyniwyd: Ar amser