THE SURESERVE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Sureserve Foundation exists to warm the communities in the UK served by our public and private buildings. We provide support in 2 key ways; through Information, Advice and Guidance to combat fuel poverty and inefficient energy use and intervention measures across our community network to enhance energy savings in the home via our grant programme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 06 Mawrth 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian David Childs | Cadeirydd | 23 May 2022 |
|
|
||||
Julia Small | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Siarah Meah | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Emma Joy Nicklin | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Sean John Ivor Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Graeme Heanan | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Brian James Horton | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|||||
Simone Lynn Clarke | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Uta Maria Luise Hope MA MInstF | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|
||||
MIREN JOSEPHINE RAWLINGS | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.35k | £49.85k | £129.72k | £73.51k | £145.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £30.01k | £62.35k | £58.38k | £47.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THROUGHOUT ENGLAND AND WALES, THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OF PEOPLE WHO ARE VULNERABLE AS A RESULT OF HIGH FUEL EXPENDITURE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: A. PROVIDING EDUCATIONAL AND ADVICE SERVICES TO COMBAT FUEL POVERTY AND INEFFICIENT ENERGY USE; AND B. DELIVERING PROJECTS IN COLLABORATION WITH INDUSTRY PARTNERS TO PROVIDE ENERGY EFFICIENT HOME AND COMMUNITY IMPROVEMENTS TO COMBAT FUEL INEFFICIENCY AND THUS POVERTY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Norfolk House
13 Southampton Place
Holborn
London
WC1A 2AJ
- Ffôn:
- 020 3961 5218
- E-bost:
- info@thesureservefoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window