GLOBAL SIKH COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Sikh religion for the public benefit worldwide, in accordance with the teachings of the Sikh Scripture, the Sri Guru Granth Sahib, and the 1945 Sikh Rehat Maryada (Sikh Code of Conduct), in particular to provide a global forum to promote equality and respect for diversity in different countries in line with the teachings of the Sikh faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Awstralia
- Bahrain
- Bangladesh
- Canada
- Cenia
- De Affrica
- Dubai
- Ffrainc
- Gwlad Belg
- Gwlad Thai
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Ireland
- Malaysia
- Mauritius
- Nepal
- Pakistan
- Portiwgal
- Sbaen
- Seland Newydd
- Tanzania
- Uganda
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Y Swistir
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 2019: Cofrestrwyd
- GSC (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramjit Singh Bedi | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Ram Singh Rathor | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Amanjeet Singh | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Gurprit Kaur Chadha | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Kanwaljit Singh Lady | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|||||
Satnam Singh Poonian | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Harsaran Singh | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
Mr Gurdial Singh | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
Mr Jagir Singh | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £5.96k | £7.48k | £7.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 MAR 2018 AS AMENDED ON 13 OCT 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE SIKH RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT WORLDWIDE, IN ACCORDANCE THE TEACHINGS OF THE SIKH SCRIPTURE, THE SRI GURU GRANTH SAHIB, AND THE 1945 SIKH REYAT MARYADA (SIKH CODE OF CONDUCT), IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) PROVIDING A GLOBAL FORUM TO PROMOTE A WIDER UNDERSTANDING OF THE TEACHINGS; AND (B)ACTING IN AN ADVISORY CAPACITY TO HELP SETTLE DISPUTES INVOLVING SIKH GURDWARAS AND MEMBER SIKH ORGANIZATIONS WITH THE CONSENT OF THE ORGANISATIONS CONCERNED. 3.2 THE PROMOTION EQUALITY & DIVERSITY IN DIFFERENT COUNTRIES, WITH PARTICULAR REFERENCE TO RELIGIOUS FREEDOM AND TOLERANCE, FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (A)THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RELIGION; (B)CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY; (C)EDUCATING THE PUBLIC IN DIFFERENT RELIGIOUS BELIEFS INCLUDING AN AWARENESS OF THEIR DISTINCTIVE FEATURES AND THEIR COMMON GROUND TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT FAITHS; (D)PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING AND RESPECT OF THE BELIEFS AND PRACTICES OF DIFFERENT RELIGIOUS FAITHS. IN FURTHERANCE OF THAT OBJECT BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER TO ENGAGE IN POLITICAL ACTIVITY PROVIDED THAT THE PROPOSED ACTIVITIES WILL FURTHER THE PURPOSES OF THE CHARITY TO AN EXTENT JUSTIFIED BY THE RESOURCES COMMITTED AND THE ACTIVITY IS NOT THE DOMINANT MEANS BY WHICH THE CHARITY CARRIES OUT ITS OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 Dorset Road
Merton Park
LONDON
SW19 3EZ
- Ffôn:
- 0716497376
- E-bost:
- kaursingh3@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window